2007-01-23: Bestellt: Geschäftsführer: Baur, Manuela, Untermeitingen, *25.07.1971; einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Baur, Bernhard, Untermeitingen, *14.02.1968.
2007-04-24: Bestellt: Geschäftsführer: Baur, Bernhard, Untermeitingen, *14.02.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Baur, Manuela, Untermeitingen, *25.07.1971.