2009-01-22: Neu bestellt: Geschäftsführer: Lamprecht, Christian, Datteln, *20.10.1975, einzelvertretungsberechtigt.
2009-03-06: Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Lamprecht, Christian, Datteln, *20.10.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Lamprecht, Christian, Datteln, *20.10.1975.
2013-05-03: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Lamprecht, Harald, Datteln, *10.04.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-05-08: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lamprecht, Monika, Datteln, *15.03.1975.