2008-01-03: Kapital: 27.500 EUR Vorstand: Geschäftsführer:; 2. Jahn, Michael, *11.07.1968, Westerrönfeld; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.12.2007 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und um bare 1.935,41 EUR auf 27.500 EUR erhöht sowie der Gesellschaftsvertrag bei Gelegenheit seiner vollständigen Neufassung insbesondere geändert in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen)..
2020-04-23: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Jahn, Horst Dieter