2007-05-14: Die Gesellschafterversammlung hat am 26.02.2007 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen) zu ändern. 25.600,00 EUR.
2007-10-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Ehlers, Stefanie, Hannover, *14.11.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Brinkmann, Dieter, Hannover, *13.01.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-08-02: Änderung zur Geschäftsanschrift: Sokelantstr. 19-21, 30165 Hannover. Ist ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten jeweils zwei Liquidatoren die Gesellschaft gemeinsam. Geändert, nun: Liquidator: Brinkmann, Dieter, Hannover, *13.01.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2019-01-24: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht.