2012-05-24: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kössel, Walter, Kaufmann, Immenstadt i. Allgäu. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Bischof, Helmut, Sonthofen, *16.02.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-09-05: Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2018 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Stammkapital. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.