2012-03-19: Geschäftsanschrift: Mockstädter Str. 1, 65931 Frankfurt am Main. Nicht mehr Geschäftsführer: Löllmann, Wilhelm, Schlossermeister, Frankfurt am Main.
2017-02-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Löllmann, Marcus, Frankfurt am Main, *27.10.1968. Bestellt als Geschäftsführerin: Löllmann, Annette, Hattersheim am Main, *09.08.1969, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Löllmann, Marcus, Hattersheim am Main, *27.10.1968.