2013-05-22: Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2013 hat die Umstellung auf Euro, die Erhöhung des Stammkapitals um 870,81 EUR auf 52.000,00 EUR und die Änderung der §§ 1 (Sitz), 3 (Stammkapital und Stammeinlagen), 10 (Gesellschafterversammlung), 14 (Bekanntmachungen) und 15 (Schlussbestimmungen) der Satzung beschlossen. Gemäß § 3 EGGmbHG (Anschrift) ergänzt und von Amts wegen nach Gebietsreform (Sitz) berichtigt Neuer Sitz: Leuna. Geschäftsanschrift: Franklebener Straße 5, 06237 Leuna OT Spergau. 52.000,00 EUR. Personenbezogene Daten ergänzt: Geschäftsführer: Henze, Ria, Leuna OT Spergau, *30.01.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-04-17: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Henze, Ria, Leuna OT Spergau, *30.01.1960. Bestellt: Geschäftsführer: Henze, Andreas, Leuna OT Spergau, *30.11.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Ernst, Carolin, Bollschweil, *26.05.1983. Prokura erloschen: Henze, Andreas, Leuna OT Spergau, *30.11.1959.
2019-08-22: Bestellt: Geschäftsführer: Lotsch, Stephan, Weißenfels, *12.08.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.