2008-08-14: Die Gesellschafterversammlung hat am 26.06.2008 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) zu ändern. 25.600,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Stickling, Klemens, Schlossermeister, Verl, *21.10.1941. Bestellt als Geschäftsführer: Stickling, Matthias, Verl, *14.07.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-06-24: Die Gesellschafterversammlung vom 12.05.2021 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr u.a. die Änderungen in § 1 (Firma, Sitz, Rechtsform), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und Änderungen in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen ) sowie des bisherigen § 10 (vorher: Geschäftsführer, nunmehr: Verfügung über Geschäftsanteile) beschlossen.Die Bestimmungen über die Geschäftsführung und Vertretung finden sich nunmehr in § 5. Geschäftsanschrift: Isselhorster Straße 101, 33415 Verl. Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Metallbau STICKLING GmbH & Co. KG mit Sitz in Verl und die Geschäftsführung für diese Gesellschaft.