2017-11-13: Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen.
2021-10-12: Bestellt als Geschäftsführer: Vahle, Hendrik, Friesoythe, *29.10.1987, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.