2016-04-01: Geschäftsführer: 2.
Remus, Markus, *09.12.1980, Norderstedt; Geschäftsführer: 3.
Robrahn, Sven, *31.01.1968, Hamburg; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Freystätter, Werner
2018-10-09: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Remus, Markus.
2020-10-26: Geschäftsführer: 4. Selle, Tobias, *25.11.1990, Hüttblek; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; nicht mehr Geschäftsführer: 3. Robrahn, Sven.