2008-04-16: Bestellt als Geschäftsführer: Dipl.-Kaufmann Meyer, Jörg, Dorsten, *10.04.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-11-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Lottes, Hans, Dorsten, *28.08.1943.