2013-01-14: Änderung zur Geschäftsanschrift: Rotenbrückenweg 24, 22113 Hamburg.
2013-10-08: Bestellt Geschäftsführer: Leilabadi, Rasoul Baradaran, Hamburg, *26.04.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-12-10: Ausgeschieden Geschäftsführer: Baradaran Lilabadi, Ali Asghar, Hamburg, *19.11.1948.
2017-07-21: Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Ziffer 2 und 3 (Stammkapital, Stammeinlage) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 75.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR beschlossen. 100.000,00 EUR.