2010-08-25: Bestellt als Geschäftsführer: Gyarfas, Stefan, Holzkirchen, *11.03.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-04-28: Bestellt als Geschäftsführer: Kürzinger, Martin, Kleinmachnow, *13.09.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-01-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Krüger, Michael, Wolfenbüttel, *19.04.1960.
2012-02-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Gyarfas, Stefan, Holzkirchen, *11.03.1963.
2012-03-27: Bestellt als Geschäftsführer: Koch, Jan Vestbjerg, Wolfenbüttel, *21.02.1965, einzelvertretungsberechtigt.
2013-07-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Koch, Jan Vestbjerg, Wolfenbüttel, *21.02.1965.
2014-12-02: Der mit der Cooper Industries GmbH in Soest, jetzt: Apex Tool Holding Germany GmbH & Co. KG in Besigheim (Amtsgericht Stuttgart HRA 730267) am 20./28.12.2000 abgeschlossene Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 27.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat der Änderung zugestimmt. Mit der Apex Tool Holding Germany GmbH & Co. KG in Besigheim (Amtsgericht Stuttgart HRA 730267) als herrschendem Unternehmen ist am 27.11.2014 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tag zugestimmt.
2015-02-23: Geschäftsführer: Frühwald, Bernd Johannes, Markt Erlbach, *20.03.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kürzinger, Martin, Kleinmachnow, *13.09.1965.
2015-07-07: Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Junghans, Peter, Salzgitter, *10.05.1954; Wehmeyer, Walter, Braunschweig, *23.10.1968.
2017-02-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meier, Volker, Lügde, *10.07.1962.