2017-03-03: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Reuter, Janina, München, *12.12.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-02-07: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Reuter, Janina, München, *12.12.1982.
2018-03-06: Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2018 hat die Änderung der §§ 5 (Geschäftsführung, Vertretung) und 6 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) der Satzung beschlossen. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Andrae, Benjamin, München, *24.09.1981; Schlicht, Meike, Kottgeisering, *28.03.1984, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Gartiser, Peter, Starnberg, *16.05.1954, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.