2010-12-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Hensel, Werner, Metzgermeister, 63683 Ortenberg-Lißberg. Bestellt als Geschäftsführerin: Hensel, Christel, Ortenberg (Hessen), *20.05.1934, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Hensel, Hans Werner, Ortenberg (Hessen), *14.02.1957; Hensel, Hermann Ulrich, Ortenberg (Hessen), *15.02.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Hensel, Christel, 63683 Ortenberg-Lißberg.
2010-12-21: Firma von Amts wegen berichtigt, nun: Metzgerei Hensel GmbH.
2018-09-07: Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2018 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 70,81 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) sowie §§ 6 (Geschäftsführung), 7 (Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte), 8 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und 10 (Gesellschafterversammlung) beschlossen. Neues Stammkapital: 51.200,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführerin: Hensel, Christel, Ortenberg , *20.05.1934.