2006-01-26: bestellt als Geschäftsführer: Busch, Michael, Kempen, *13.07.1959, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-01-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Busch, Michael, Kempen, *13.07.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Gall, Eduard, Kempen, *20.08.1983. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Busch, Michael, Kempen, *13.07.1959.
2020-05-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Gall, Eduard, Kempen, *20.08.1983.
2021-12-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Wehrmann, Claus, Diplom-Ingenieur, Kaarst, *18.01.1943. Bestellt als Geschäftsführer: Mousavi Rizi, Seyed Amin, Köln, *03.04.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.