2005-11-09: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Dr. Knopp, Hans-Georg.
2006-01-06: Geschäftsführer:; Dr. Scherer, Bernd, *04.09.1955, München.
2008-02-08: Prokura: 2. Sieben, Charlotte, *13.03.1969, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2008-05-22: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§52 GmbHG)..
2010-05-07: ; Änderung zu Nr. 6:; infolge Wohnortwechsel, nun; Geschäftsführer:; Dr. Scherer, Bernd, *04.09.1955, Berlin; Geschäftsführer:; 7. Sieben, Charlotte, *13.03.1969, Berlin Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 2. Sieben, Charlotte.
2010-05-28: Nicht mehr Geschäftsführer:; 5. Dr. Köstlin, Thomas.
2012-01-12: Nicht mehr Geschäftsführer:; 4. Dr. Sartorius, Joachim; Geschäftsführer:; 8. Dr. Oberender, Thomas, *11.05.1966, Berlin.
2019-07-17: Geschäftsführer: 9.
Rissenbeek, Maria Gertruda Petronella -genannt Mariette-, *23.11.1956, Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Kosslick, Dieter
2022-01-17: Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Dr. Oberender, Thomas