2018-09-05: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 13.08.2018. Geschäftsanschrift: Freie Straße 2, 79183 Waldkirch. Gegenstand: Die Führung und die Unterhaltung gastronomischer Betriebe. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie gemeinsam. Geschäftsführer: Al Roumi, Shadi, Winden im Elztal, *15.10.1978, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-12-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Al Roumi, Shadi, Winden im Elztal, *15.10.1978. Bestellt als Geschäftsführer: Kaniwar, Yali, Waldkirch, *11.07.1993.
2020-06-22: Änderung der Geschäftsanschrift: Hauptstraße 13a, 79183 Waldkirch.
2021-12-07: Personenbezogene Daten geändert bei und ausgeschieden als Geschäftsführer: Yali, Kaniwar, Waldkirch, *11.07.1993. Bestellt als Geschäftsführer: Önerden, Ali, Freiburg im Breisgau, *27.08.1978.