2008-10-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Irlenkäuser, Anne-Marie, Alfter, *20.10.1948. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Peters, Bernd, Schleiden, *16.12.1977.
2019-12-16: Bestellt zum Geschäftsführer: Jungheim, Jan-Lennart, Wachtberg, *08.07.1990.
2020-06-30: Bestellt zum Geschäftsführer: Irlenkäuser-Schmidt, Sigrid, Wachtberg, *04.03.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-03-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Irlenkäuser, Gerd, Betriebswirt, Alfter.