2011-07-14: Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Heusweiler beschlossen. Neuer Sitz: Heusweiler. Geschäftsanschrift: Am Markt 4, 66265 Heusweiler.
2014-09-22: Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Name und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Sulzbach beschlossen. Neuer Sitz: Sulzbach. Geschäftsanschrift: Sulzbachtalstraße 264-266, 66280 Sulzbach.
2016-08-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Grüneisen, Reiner, Hemmersdorf, *19.05.1953. Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt, Nico, Sulzbach, *25.05.1992, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-12-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Nico, Sulzbach, *25.05.1992. Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt, Lutz, Sulzbach, *16.12.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.