2013-04-10: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Am Nordring 9, 80807 München.
2014-04-08: Die Gesellschafterversammlung vom 02.04.2014 hat die Satzung neu gefasst. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Patzina, Herbert, Bauingenieur, München.
2018-05-16: Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2018 hat die Satzung neu gefasst.
2018-11-09: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Burkert, Thomas, Gräfelfing, *06.01.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-05-30: Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2019 hat die Satzung neu gefasst. Prokura erloschen: Patzina, Gerburg, geb. Schwingenstein, München, *23.11.1947.