2009-05-27: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.04.2009. Geschäftsanschrift: Weinbergstraße 20, 55129 Mainz. Gegenstand: Der Handel mit Reifen und Kfz-Ersatzteilen sowie Serviceleistungen. Stammkapital: 1.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Geiger, Michaela, Mainz, *26.06.1979, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-09-28: Geschäftsanschrift: Carl-Zeiss-Straße 44, 55129 Mainz. Nicht mehr Geschäftsführer: Geiger, Michaela, Mainz, *26.06.1979. Bestellt als Geschäftsführer: Leiner, Ute, Mainz, *08.07.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-07-16: Änderung der Geschäftsanschrift: Dekan-Laist-Straße 12, 55129 Mainz.
2020-11-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Leiner, Ute, Mainz, *08.07.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Lainer, Paul Albrecht, Mainz, *01.05.1963.