2009-02-20: Gesamtprokura gemeinsam mit der Prokuristin Karin Rugen: Dreger, Jens, Vechelde, *23.02.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit dem Prokuristen Jens Dreger: Rugen, Karin, Kirchlinteln, *05.01.1961.
2012-03-19: Bestellt als Geschäftsführer: Thomas, Stefanie, Kirchlinteln, *25.10.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-11-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Thomas, Stefanie, Kirchlinteln, *25.10.1967.
2016-01-12: Geschäftsführer: Kopplin, Natascha, Kirchlinteln, *15.12.1988, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Pape, Nicole, Visselhövede, *07.08.1970.
2016-06-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Budig, Michael-Werner, Gärtner, Kirchlinteln. Prokura erloschen: Rugen, Karin, Kirchlinteln, *05.01.1961. Einzelprokura: Cordes, Ole, Kirchlinteln, *07.05.1983; Wolter-Peeksen, Maike, Kirchlinteln, *23.05.1990.