2009-02-20: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Emcken, Max.
2010-12-30: Name der Firma: Emcken Metallbau GmbH Kapital: 26.000,00 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.11.2010 wurde die Umstellung auf Euro, die Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 Euro auf 26.000,-Euro sowie die Änderungen der §§ 1 (Firma und Sitz), 5 (Stammkapital), 7 (Befugnisse der Geschäftsführer) und 9 (Beschlüsse der Gesellschaft) der Satzung beschlossen..
2011-01-07: Vorstand: Geschäftsführer: 3. Mielenz, Endrik Ante, *23.11.1988, Bad Schwartau; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2017-01-05: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Emcken, Axel
2022-05-04: Name der Firma: Mielenz Metall- und Stahlbau GmbH; Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Hutmacherring 5, 23556 Lübeck; Änderung zu Nr. 3: Aufgrund Wohnortänderung; Geschäftsführer: Mielenz, Endrik Ante, *23.11.1988, Lübeck; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.04.2022 wurde der Gesellschaftsvertrag in § 1 Absatz 1 geändert.