2007-02-05: Rechtsform: Die Satzung ist am 18.10.2006 geändert in § 16 (Pflichten der Mitglieder), § 21 (Zuständigkeit der Mitgliederversammlung) und um § 41 a (Laufende Beiträge) ergänzt...
2007-06-18: Vorstand: Nicht mehr Vorstand:; 3. Schuster, Sebastian; Vorstand:; 4.Engel, Lucie, *23.04.1950, Berlin Rechtsform: Die Satzung ist am 14.12.2006 geändert in § 5 (Eintrittsgeld), § 7 (Kündigung), § 11 (Ausschluss), § 12 (Auseinandersetzung), § 14 (Recht auf wohnliche Versorgung), § 15 (Überlassung und Zuweisung von Wohnungen), § 19 (Einberufung der Mitgliederversammlung), § 20 (Leitung der Mitgliederversammlung), § 21 (Zuständigkeit der Mitgliederversammlung, § 23 (Mehrheitserfordernisse), § 35 (Gegenstände der gemeinsamen Beratungen von Vorstand und Aufsichtsrat), § 42 (Gesetzliche Rücklage), § 48 (Liquidation). § 24 wurde aufgehoben..
2008-05-08: Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Genossenschaft wird vertreten durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand:; 4. Engel, Lucie; Vorstand:; 5. Dr. Hilpert, Jan, *18.03.1968, Berlin; befristet bis zum 15.12.2008 gemäß § 37 Abs. 1 GenG Rechtsform: Die Satzung ist am 28.01.2008 geändert in § 28 (Aufsichtsrat); § 32 (Vorstand)..
2010-11-12: Änderung zu Nr. 5:; Vorstandsamt in Sinne von § 37 GenG beendet und nunmehr als ordentliches Vorstandsmitglied eingetreten:; Vorstand:; Dr. Hilpert, Jan.