2007-12-12: Vorstand: Nicht mehr Vorstand:; 1. Oldiges, Werner; Vorstand:; 3. Hochmuth, Torsten, *29.12.1961, Berlin; Vorstand:; 4. Tacke, Holger, *08.12.1967, Berlin.
2009-03-09: Nicht mehr Vorstand:; 2. Dipl.-oec. Dr. Schindler, Matthias; Vorstand:; 5. Bartsch, Christian, *02.09.1968, Berlin.
2013-12-27: Nicht mehr Vorstand: 5. Bartsch, Christian; Vorstand: 6.
Dr. Schindler, Matthias, *18.07.1956, Berlin; Rechtsform: Die Satzung ist am 19.12.2013 geändert in §7Abs.1(Kündigung),§14(Recht auf wohnliche und gewerbliche Versorgung),§15 Abs.4(Überlassung und Zuweisung von Wohnungen)§16 Abs.1(Pflichten der Mitglieder).