2008-03-10: Bestellt als Geschäftsführer: Ujiie, Jun, München, *05.10.1972, einzelvertretungsberechtigt.
2009-05-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Wakatsuki, Shinichi, Kaufmann, Frankfurt am Main.
2013-06-10: Bestellt als Geschäftsführer: Togami, Shingo, Frankfurt am Main, *07.06.1971, einzelvertretungsberechtigt.
2016-07-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Togami, Shingo, Frankfurt am Main, *07.06.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Izawa, Tsutomu, Frankfurt am Main, *08.11.1970; Kobayashi, Kazuo, Wiesbaden, *01.03.1955, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-07-24: Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 2 und beschlossen.
2018-03-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Ujiie, Jun, München, *05.10.1972.
2019-12-16: Bestellt als Geschäftsführer: Noro, Takayoshi, Frankfurt am Main, *02.02.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Izawa, Tsutomu, Frankfurt am Main, *08.11.1970.
2021-05-04: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: Noro, Takayoshi, Frankfurt am Main, *02.02.1974. Geändert, nun: Liquidator: Kobayashi, Kazuo, Wiesbaden, *01.03.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2021-07-26: Nicht mehr Liquidator: Kobayashi, Kazuo, Wiesbaden, *01.03.1955. Bestellt als Liquidator: Togami, Shingo, London / Vereinigtes Königreich, *09.06.1971.