2016-06-06: Firma: Milestone Immobilien AG; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Joachimsthaler Straße 20, 10719 Berlin; Gegenstand: Erwerb, Verkauf, Verwaltung und Vermietung von Immobilien und Maklertätigkeiten und Tätigkeiten eines Bauträgers i.S.v. § 34c Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 GewO. Stamm- bzw. Grundkapital: 50.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus höchstens drei Vorstandsmitgliedern. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Vorstand: 1.
Shaked, Avi, *03.02.1971, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 22.03.2016
2017-07-19: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2017-08-08: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 153 a, 10117 Berlin
2017-08-11: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2018-07-31: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Stresemannstraße 99, 10963 Berlin
2019-05-31: Nicht mehr Vorstand: 1. Shaked, Avi; Vorstand: 2.
Shaked, Michelle, *04.06.1972, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-08-03: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Richard-Strauss-Straße 7, 14193 Berlin
2021-01-27: Nicht mehr Vorstand: 2. Shaked, Michelle; Vorstand: 3.
Shaked, Avi, *03.02.1971, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-01-27: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2021-03-23: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2022-01-04: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .