2008-02-15: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 07.11.2007. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Produktion und der Vertrieb von Melkmaschinen, anderen landwirtschaftlichen Maschinen, deren Zubehör, sowie der Handel und der Import und Export von lebendigen Tieren und Molkerei-Waren aller Art. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: Gümülcineli, Mehmet Özer, Bornova-Izmir/Türkei, *01.10.1969; Kir, Cemil, Heidelberg, *10.01.1963, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-06-13: Leon-Rot). Die Gesellschafterversammlung vom 16.05.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: St. Leon-Rot.
2016-06-21: Leon-Rot. Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Wiesloch. Neue Geschäftsanschrift: Schloßstraße 46a, 69168 Wiesloch. Nicht mehr Geschäftsführer: Gümülcineli, Mehmet Özer, Bornova-Izmir/Türkei, *01.10.1969.