2005-02-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt-Holzmann, Hans Peter.
2005-11-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Rudolph, Egon, Diplom-Kaufmann, Lübeck. Neu bestellt als Geschäftsführer: Fuhrberg, Thomas, Hamburg, *11.09.1954.
2010-12-17: Geschäftsanschrift: Am Lippeglacis 11, 46483 Wesel.
2015-09-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Fuhrberg, Thomas, Hamburg, *11.09.1954. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pawellek, Rene, Witten, *14.06.1979.
2015-12-03: Bestellt als Geschäftsführer: Bahr, Emanuel, Timmendorfer Strand, *10.12.1985.
2018-01-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Bahr, Emanuel, Timmendorfer Strand, *10.12.1985.
2018-07-23: Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Venhorst, Bernhard, Rees, *07.02.1958, einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Cremer, Peter Anthony, Hamburg, *27.01.1984, einzelvertretungsberechtigt.
2019-01-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Cremer, Peter Anthony, Hamburg, *27.01.1984. Bestellt als Geschäftsführer: Kühn, Marc, Gleichen, *17.03.1975, einzelvertretungsberechtigt.
2020-05-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Kühn, Marc, Gleichen, *17.03.1975. Bestellt als Geschäftsführer: Weber, Jan, Lübeck, *04.02.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-09-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Venhorst, Bernhard, Rees, *07.02.1958; Weber, Jan, Lübeck, *04.02.1973. Bestellt als Geschäftsführer: Grottendieck, Tim, Kamen, *08.01.1969; Huße, Frank, Gescher, *24.12.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Baumeister, Daniel, Hagen, *25.09.1986.