2008-02-26: Bestellt als Geschäftsführer: Schwab, Manfred Eugen, Bad Mergentheim, *08.09.1941, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Gehrig, Paul, Diplom-Betriebswirt (FH), Königheim, *16.08.1961. Prokura erloschen: Schwab, Manfred, Bad Mergentheim, *08.09.1941. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Gehrig, Paul Wendelin, Königheim, *16.08.1961.
2011-01-25: Bestellt als Geschäftsführer: Renje, Melanie Katharina, Igersheim, *10.01.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schwab, Manfred Eugen, Bad Mergentheim, *08.09.1941.
2011-12-15: Prokura erloschen: Gehrig, Paul Wendelin, Königheim, *16.08.1961. Einzelprokura: Heger, Sebastian Rudolf, Bad Mergentheim, *12.07.1986.