2007-02-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Worgull, Bernhard, Büttelborn, *30.04.1969.
2007-05-10: Bestellt als Geschäftsführer: Petrov, Dimitar, Griesheim, *29.06.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Sahakian, Rafik, Otzberg, *13.11.1974.
2007-10-25: Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma), § 4 (Stammkapital) und § 15 (Bekanntmachungen) beschlossen. Neue Firma: Mobil Glass GmbH.
2014-03-10: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Mainzer Straße 74, 64293 Darmstadt . Nicht mehr Geschäftsführer: Petrov, Dimitar, Griesheim, *29.06.1979. Bestellt als Geschäftsführer: Agrafiotis, Petros, Darmstadt, *02.12.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.