2006-10-12: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 23.08.2006. Gegenstand des Unternehmens: An- und Verkauf von Neu- und Gebrauchtkraftfahrzeugen; Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen; Handel mit Ersatzteilen und Zubehör von Kraftfahrzeugen; Vermittlung von Leasing-, Kredit- und Versicherungsverträgen in Bezug auf Kraftfahrzeuge einschließlich der Vermietung von Kraftfahrzeugen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Hesse, Michael, Freital, *17.05.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-10-19: Bestellt: Geschäftsführer: Kaboth, Tobias, Freital, *13.10.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-04-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Beemelmanns, Dorothea, Dresden OT Langebrück, *18.10.1959; Klyscz, Thomas, Freital, *09.12.1975.
2016-05-03: Prokura erloschen: Beemelmanns, Dorothea, Dresden OT Langebrück, *18.10.1959. Prokura geändert, nun Einzelprokura: Klyscz, Thomas, Freital, *09.12.1975.
2022-01-26: Bestellt: Geschäftsführer: Muck, André, Dresden, *18.06.1980. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hesse, Michael, Freital, *17.05.1976. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hesse, Michael, Freital, *17.05.1976.