2017-06-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Klinger, Thomas, Enger, *04.08.1965.
2017-08-02: Bestellt als Geschäftsführer: Schröder, Melanie, Spenge, *09.11.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.