2006-10-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Carnevale, Beniamino, Neapel, Italien, *10.05.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Parente, Luigi, Neapel/Italien, *15.09.1949, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-03-27: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Wilhelmstraße 36-38, 65183 Wiesbaden. Nicht mehr Geschäftsführer: Parente, Luigi, Neapel/Italien, *15.09.1949. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Puschmann, Hartmut, Weiler, *12.01.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.