2012-10-22: Bestellt als Geschäftsführer: Moc, Michael, Ellwangen Jagst, *27.07.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-07-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Moc, Harald, Ellwangen Jagst, *06.01.1944.