2011-05-24: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 26.04.2011. Gegenstand des Unternehmens: Betrieb eines Cafes sowie Handel mit nicht genehmigungspflichtigen Gütern, insbesondere Kleidung und Accessoires. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Moritz, Angelika, Landsberg am Lech, *17.12.1969; Stefanovic, Claudia, Schongau, *04.02.1984, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-05-05: Bestellt: Geschäftsführer: Moritz, Claus, Landsberg am Lech, *14.09.1968; einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-01-27: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Moritz, Angelika, Landsberg am Lech, *17.12.1969.
2019-02-08: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Römerhang 26, 86899 Landsberg am Lech.
2019-04-12: Bestellt: Geschäftsführer: Wagmann, Dominik James Benjamin, München, *15.12.1981; einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.