2007-12-21: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Käferlein, Georg, Nürnberg, *19.12.1937. Bestellt: Geschäftsführer: Gerald, Käferlein, Nürnberg, *29.04.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-10-15: Die Gesellschafterversammlung vom 06.10.2014 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 125.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 375.000,00 EUR.