2013-02-04: Geschäftsführer: Kaufmann, Ralf, Neunkirchen-Seelscheid, *11.01.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-28: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 102.258,38 EUR um 3,62 EUR auf 102.262,00 EUR, in § 6 (Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse) sowie in § 12 (Tod eines Gesellschafters) beschlossen. Neues Stammkapital: 102.262,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Kaufmann, Norbert, Neunkirchen-Seelscheid, *23.07.1934.