2012-04-30: Einzelkaufmann. Modelltechnik Hamburg Partner des Schiffsmodellbaus e.K., Inhaber Herbert Möller. Ausgeschieden Persönlich haftender Gesellschafter: Berkefeld, Werner Heinrich, Hamburg, *28.04.1936. Nunmehr: Inhaber: Möller, Herbert, Hamburg, *19.07.1948.Die Firma ist geändert worden.
2019-01-30: Neue Firma: Modelltechnik Hamburg Partner des Schiffsmodellbaus e.K., Inhaber Thomas Schmidt. Änderung zur Geschäftsanschrift: Holtbarg 23, 22589 Hamburg. Nicht mehr Inhaber: Möller, Herbert, Hamburg, *19.07.1948. Nunmehr Inhaber: Schmidt, Thomas Uwe, Hamburg, *02.09.1961. Die im Geschäftsbetrieb begründeten Forderungen und Verbindlichkeiten des bisherigen Inhabers sind nicht übernommen worden.