2012-11-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Grenzhäuser, Dieter, Koblenz, *31.07.1945. Bestellt als Geschäftsführer: Mogendorf, Johannes, Koblenz, *27.06.1969, einzelvertretungsberechtigt.
2012-12-04: Berichtigend eingetragen: Geschäftsführer: Mogendorf, Johannes, Koblenz, *27.06.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-08-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ahlfeld, Josef Rüdiger, Urmitz, *04.02.1959; Pistono, Karl-Heinz, Koblenz, *11.08.1965.