2009-04-24: Sitz: Geschäftsanschrift: Kronskamp 126, 22880 Wedel: Geschäftsführer: 2. Rummel, Gert-Erik, *23.04.1959, Ravensburg, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten und mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen..
2009-07-31: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Hardt, Klaus..
2011-10-11: Vorstand: Geschäftsführer: 3.
Hardt, Klaus, *29.08.1955, Göppingen, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Rummel, Gert-Erik.
2015-09-28: Geschäftsführer: 4. Dr.rer.nat. Schmidthals, Cord, *07.10.1965, Warburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2016-02-09: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Hardt, Klaus.
2017-11-17: Geschäftsführer: 5. Weißflog, Michael, *05.09.1974, Wedel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2018-02-26: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Dr.rer.nat. Schmidthals, Cord.
2018-07-17: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.03.2018 wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.
2021-04-19: Geschäftsführer: 6. Hardt, Klaus, *29.08.1955, Göppingen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2022-03-18: Geschäftsführer jetzt: Armatys, Lukas, *31.12.1973, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten und mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2022-07-11: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Hardt, Klaus.