2013-11-27: Die Gesellschafterversammlung vom 29.10.2013 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Moll Immobilien Holding GmbH.
2014-10-13: Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2014 hat die Satzung neu gefasst. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Adamzig, Siegfried, Planegg, *22.01.1954; Dr. Nussbaumer, Helmut, München, *10.10.1949.
2015-06-24: Prokura erloschen: Dr. Nussbaumer, Helmut, München, *10.10.1949.
2017-12-14: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Straubinger, Peter, Ratingen, *06.01.1963.
2022-01-29: Prokura erloschen: Straubinger, Peter, Diessen am Ammersee, *06.01.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weiß, Günther, München, *30.05.1973.