2009-03-31: Geschäftsanschrift: Hauptstraße 94, 73111 Lauterstein. Bestellt als Geschäftsführer: Rogoll, Timm André, Schwäbisch Gmünd, *06.06.1974, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-04-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Rogoll, Dietmar, Donzdorf, *20.07.1943.
2017-09-18: Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2017 mit Nachtrag vom 07.09.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.08.2017/07.09.2017 um 50.000,00 EUR auf 250.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
2018-02-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Schraml, Roland, Donzdorf, *18.07.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schraml, Nina, Schlat, *11.02.1988.