2016-04-25: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 26.05.2015. Geschäftsanschrift: Sachsenstraße 26 d, 09669 Frankenberg/Sa. Gegenstand des Unternehmens: Marketing und Leasing von mobilen und immobilen Wirtschaftsgütern ohne Tätigkeiten nach § 34 c GewO; Dauer- und Kurzzeitüberlassung von Fahrzeugen aller Art; Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen sowie Übernahme der Geschäftsführung und persönlichen Haftung bei Gesellschaften aller Art. Stammkapital: 5.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Münch, Jürgen, Bellheim, *26.01.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-08-20: Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2020 hat die Änderung der Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Ermitage Verwaltung und Finanzdienstleistungs UG . Änderung der Geschäftsanschrift: August-Bebel-Straße 32, 09669 Frankenberg/Sa. Bestellt: Geschäftsführer: Haas, Torsten, Frankenberg/Sa., *25.04.1974. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Münch, Jürgen, Bellheim, *26.01.1969.
2020-10-19: Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2020 hat die Änderung der Ziffer 2 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Gegenstand: Verwaltung von Wohn-/Gewerbeimmobilien und Grundstücken, Grundstücksentwicklung und Planung, Marketing und Leasing, Übernahme der Geschäftsführung und persönlichen Haftung bei Gesellschaften aller Art.
2022-02-04: Die Gesellschafterversammlung vom 07.01.2022 hat die Änderung der Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Montreux Finance & Capital UG . Neuer Sitz: Chemnitz. Änderung der Geschäftsanschrift: Neefestraße 88, 09116 Chemnitz. Mit weiterem Vornamen neu vorgetragen: Geschäftsführer: Haas, Torsten Klaus, Frankenberg/Sa., *25.04.1974.