2007-03-12: Die Gesellschafterversammlung vom 22.02.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 3 (Gegenstand), 4 (Stammkapital), 6 (Geschäftsführung, Vertretung), 7 (Jahresabschluss), 9 (Abtretung), 12 (Liquidation) und 13 (Schlussbestimmungen) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Neuentwicklung, Herstellung und Vertrieb von Sondermaschinen, insbesondere Brückenuntersichtsgeräten, Hocharbeitsbühnen und Sonderfahrzeugen.
2010-02-09: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Im Gewerbegebiet 8, 88693 Deggenhausertal. Bestellt als Geschäftsführer: Moog, Christine, Oberteuringen, *03.10.1979, einzelvertretungsberechtigt.
2012-01-23: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Moog, Christine, Oberteuringen, *03.10.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-12: Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 (Firma) beschlossen. Firma geändert; nun: Moog GmbH Brückenzugangstechnik. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Moog-Ganzenmüller, Christine, geb. Moog, Oberteuringen, *03.10.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-19: Personenbezogene Daten (Wohnort) von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Moog-Ganzenmüller, Christine, geb. Moog, Deggenhausertal, *03.10.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-03-05: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Moog, Rita Veronika, geb. Schlick, Deggenhausertal, *03.04.1952, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.