2013-01-10: Morgner - Heizung, Bäder, Dach GmbH, Oelsnitz/Vogtl., Am Johannisberg 1, 08606 Oelsnitz/vogtl.. Bestellt: Geschäftsführer: Morgner, André, Oelsnitz/Vogtl., *04.10.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Morgner, Erich Helmut, Oelsnitz, *13.11.1948. Prokura erloschen: Morgner, André, Oelsnitz, *04.10.1970. Einzelprokura: Morgner, Helmut, Oelsnitz/Vogtl., *13.11.1948.
2013-01-11: Morgner - Heizung, Bäder, Dach GmbH, Oelsnitz/Vogtl., Am Johannisberg 1, 08606 Oelsnitz/vogtl.. Bestellt: Geschäftsführer: Morgner, André, Oelsnitz/Vogtl., *04.10.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Morgner, Erich Helmut, Oelsnitz, *13.11.1948. Prokura erloschen: Morgner, André, Oelsnitz, *04.10.1970. Einzelprokura: Morgner, Helmut, Oelsnitz/Vogtl., *13.11.1948.