2008-01-15: Die Gesellschafterversammlungen vom 12.10.2007 und 10.12.2007 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Geschäftsführer) beschlossen. Firma geändert; nun: Mosbacher + Roll Beratungs- und Planungsgesellschaft für Fassadentechnik mbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Mosbacher, Erich, 29.10.1942, Friedrichshafen. Bestellt als Geschäftsführer: Roll, Werner, Grafling, *10.05.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-04-28: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Roll, Werner, Tettnang, *10.05.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-12-02: Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Tettnang. Neue Geschäftsanschrift: Karlstraße 3, 88069 Tettnang.
2019-03-15: Änderung der Geschäftsanschrift: Schillerstraße 14, 88069 Tettnang.