2017-07-19: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 04.07.2017. Geschäftsanschrift: Industrie- und Businesspark 212, 73347 Mühlhausen im Täle. Gegenstand: Erstellung von Elektroinstallationsplänen. Stammkapital: 1.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Moser, Rudolf, Bad Ditzenbach, *07.06.1991; Töre, Markus, Göppingen, *21.07.1989, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-07: Änderung der Geschäftsanschrift: Panoramastraße 68, 73035 Göppingen.
2019-04-15: Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Göppingen. Nicht mehr Geschäftsführer: Moser, Rudolf, Bad Ditzenbach, *07.06.1991.
2022-03-14: Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 , § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 24.000,00 EUR EUR auf 25.000,00 EUR erhöht. Firma geändert; nun: Moses GmbH. Gegenstand geändert; nun: Erstellung von Elektroinstallationsplänen, Elektroinstallationen, Malerarbeiten und Landschaftsarbeiten. Stammkapital nun: 25.000,00 EUR.