2011-09-22: Die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2011 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 1.435,41 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Neues Stammkapital: 27.000,00 EUR.
2011-10-24: Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 3.000,00 EUR beschlossen sowie die Einfügung/ Neufassung der §§ 4a, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17,18, 18a, 18b beschlossen. Geschäftsanschrift: Oberweyerer Straße 21, 65589 Hadamar-Steinbach. Neues Stammkapital: 30.000,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Loos, Christoph, Wiesbaden, *04.10.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-06-05: Die Gesellschafterversammlung vom 13.05.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.
2015-01-26: Die Gesellschafterversammlung vom 21.01.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. Neue Firma: Motec GmbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Gräf, Ferdinand, Hadamar, *21.10.1949.
2018-07-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Weber, Michael, Hadamar, *12.10.1957.
2018-10-08: Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in dem § 5 beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Speranza, Emanuela, Paris / Frankreich, *15.12.1968; Welling, Martin Hans, Mainhausen, *21.04.1966, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Loos, Christoph, Wiesbaden, *04.10.1975, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Loos, Christoph, Wiesbaden, *04.10.1975.
2019-10-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tübel, Heimo, Trebur, *25.07.1977. Prokura erloschen: Caspari, Julian, Runkel-Hofen, *01.12.1987.
2020-02-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Raab, Stefan, Eschborn, *12.12.1968.
2021-07-22: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Albrecht, Tony, Limburg, *09.10.1968. Prokura erloschen: Raab, Stefan, Eschborn, *12.12.1968.
2021-08-06: Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Reinartz, Sabine, Elz, *05.04.1968.
2022-07-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Milani, Stefano, Peschiera Borromeo / Italien, *04.10.1972. Wieder bestellt: Geschäftsführerin: Speranza, Emanuela, Paris / Frankreich, *15.12.1968, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.